SAULA FERNANDEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de SAULA FERNANDEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAULA FERNANDEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOE SA | Consejero | 16/04/2021 | |
VOE SA | Apoderado | 13/10/2011 |
VINCULACIONES DE SAULA FERNANDEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAULA FERNANDEZ FRANCISCO
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 194, S 8, H B 76349, I/A 22 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: VOE SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 194, S 8, H B 76349, I/A 22 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: PANCHO SAULA ARTIST MANAGEMENT SL
Liquidador
- Saula Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41764 , F 105, S 8, H B 396172, I/A 3 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: PANCHO SAULA ARTIST MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Saula Fernandez Francisco
Liquidador
- Saula Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41764 , F 105, S 8, H B 396172, I/A 3 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 193, S 8, H B 76349, I/A 20 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 191, S 8, H B 76349, I/A 19 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Empresa: VOE SA
Apoderado
- Saula Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 190, S 8, H B 76349, I/A 18 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Empresa: PANCHO SAULA ARTIST MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Saula Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41764 , F 101, S 8, H B 396172, I/A 1 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Información de SAULA FERNANDEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de SAULA FERNANDEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAULA FERNANDEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos