SAULA FERNANDEZ ANA
Informe ejecutivo de SAULA FERNANDEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAULA FERNANDEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOE SA | Presidente | 16/04/2021 | |
VOE SA | Consejero | 16/04/2021 |
VINCULACIONES DE SAULA FERNANDEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAULA FERNANDEZ ANA
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
- Saula Fernandez Ana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 194, S 8, H B 76349, I/A 22 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: VOE SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
- Saula Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 194, S 8, H B 76349, I/A 22 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
- Saula Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 193, S 8, H B 76349, I/A 20 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
- Saula Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 191, S 8, H B 76349, I/A 19 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Información de SAULA FERNANDEZ ANA
Mostramos los datos de SAULA FERNANDEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAULA FERNANDEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos