FERNANDEZ SUAU MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SUAU MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ SUAU MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOE SA | Consejero | 03/01/2017 | 16/04/2021 |
VOE SA | Consejero | 22/12/2011 | 16/04/2021 |
VOE SA | Apoderado | 16/04/2021 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SUAU MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SUAU MARIA DEL CARMEN
Empresa: VOE SA
Apoderado
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 194, S 8, H B 76349, I/A 22 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 193, S 8, H B 76349, I/A 20 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 191, S 8, H B 76349, I/A 19 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Información de FERNANDEZ SUAU MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ SUAU MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SUAU MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos