SANTANA PERERA JUAN LUIS
Informe ejecutivo de SANTANA PERERA JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTANA PERERA JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EKADE MAGMA CONSULTORES SL | Administrador Mancomunado | 22/05/2012 | 22/03/2019 |
EKADE MAGMA CONSULTORES SL | Liquidador Mancomunado | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL | Socio Unico | 27/07/2012 | 15/03/2019 |
SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL | Administrador Unico | 27/07/2012 | 15/03/2019 |
SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL | Liquidador | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
TECNICAS OPERATIVAS CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 24/04/2012 |
VINCULACIONES DE SANTANA PERERA JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTANA PERERA JUAN LUIS
Empresa: EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Liquidador Mancomunado
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 79, S 8, H GC 45698, I/A 2 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
Empresa: EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 79, S 8, H GC 45698, I/A 2 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
Empresa: SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL
Liquidador
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 184, S 8, H GC 45918, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-35
Empresa: SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL
Administrador Unico
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 184, S 8, H GC 45918, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-35
Empresa: SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL
Administrador Unico
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 182, S 8, H GC 45918, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-35
Empresa: SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL
Socio Único
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 182, S 8, H GC 45918, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-35
Empresa: EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 77, S 8, H GC 45698, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-35
Empresa: INGENIERIA CONSULTORIA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 89, S 8, H GC 41229, I/A 2 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-35
Información de SANTANA PERERA JUAN LUIS
Mostramos los datos de SANTANA PERERA JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTANA PERERA JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos