MONTESDEOCA DE LA GUARDIA PAULINO
Informe ejecutivo de MONTESDEOCA DE LA GUARDIA PAULINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MONTESDEOCA DE LA GUARDIA PAULINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EKADE MAGMA CONSULTORES SL | Administrador Mancomunado | 22/05/2012 | 22/03/2019 |
EKADE MAGMA CONSULTORES SL | Liquidador Mancomunado | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA SA | Consejero | 23/06/2010 | |
RED CANARIOS DE TRANSPORTES INTEGRALES SL | Consejero | 19/05/2010 | |
GESTION URBANISTICA DE LAS PALMAS SA | Consejero | 11/05/2009 | |
GESTION DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS SA | Consejero | 16/04/2009 |
VINCULACIONES DE MONTESDEOCA DE LA GUARDIA PAULINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESDEOCA DE LA GUARDIA PAULINO
Empresa: EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Liquidador Mancomunado
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 79, S 8, H GC 45698, I/A 2 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
Empresa: EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 79, S 8, H GC 45698, I/A 2 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
Empresa: EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
- Santana Perera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 77, S 8, H GC 45698, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-35
Empresa: POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA SA
Consejero
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 23, S 8, H TF 782, I/A 21 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
- Suarez Deniz Jose Andres
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 106, S 8, H GC 20947, I/A 8 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-35
Empresa: GESTION URBANISTICA DE LAS PALMAS SA
Consejero
- Escuder Y Gutierrez De Salamanca Natalia
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 63, S 8, H GC 7085, I/A 61º (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-35
Consejero
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 37, S 8, H TF 4525, I/A 57 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-38
Información de MONTESDEOCA DE LA GUARDIA PAULINO
Mostramos los datos de MONTESDEOCA DE LA GUARDIA PAULINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESDEOCA DE LA GUARDIA PAULINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos