SUAREZ DENIZ JOSE ANDRES
Informe ejecutivo de SUAREZ DENIZ JOSE ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SUAREZ DENIZ JOSE ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SL DE EXPLOTACION CONJUNTA DE ESTACIONES DE GUAGUAS | Consejero | 19/06/2014 | |
EUROPART CANARIAS SL | Administrador Unico | 01/07/2010 | 15/01/2013 |
IBERAUTO SA | Apoderado | 31/07/2009 | 25/05/2010 |
RED CANARIOS DE TRANSPORTES INTEGRALES SL | Vicepresidente | 19/05/2010 | |
RED CANARIOS DE TRANSPORTES INTEGRALES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/05/2010 | |
RED CANARIOS DE TRANSPORTES INTEGRALES SL | Consejero | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE SUAREZ DENIZ JOSE ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ DENIZ JOSE ANDRES
Consejero
- Sanso Marrero Sebastian Jesus
- Suarez Deniz Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2054 , F 135, S 8, H GC 12155, I/A 18 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-35
Empresa: EUROPART CANARIAS SL
Administrador Unico
- Suarez Deniz Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 26, S 8, H GC 43384, I/A 2 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-35
Empresa: EUROPART CANARIAS SL
Administrador Unico
- Suarez Deniz Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 24, S 8, H GC 43384, I/A 1 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-35
Empresa: IBERAUTO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Suarez Deniz Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26408 , F 182, S 8, H M 63527, I/A 76 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Suarez Deniz Jose Andres
Consejero
- Montesdeoca De La Guardia Paulino
- Suarez Deniz Jose Andres
Vicepresidente
- Suarez Deniz Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 106, S 8, H GC 20947, I/A 8 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-35
Empresa: IBERAUTO SA
Apoderado
- Suarez Deniz Jose Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26408 , F 180, S 8, H M 63527, I/A 74 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-28
Información de SUAREZ DENIZ JOSE ANDRES
Mostramos los datos de SUAREZ DENIZ JOSE ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ DENIZ JOSE ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos