EKADE MAGMA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fermin Suarez Valido,Arquitecto, 2
Código Postal 35017
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social EKADE MAGMA CONSULTORES SL
CIF B76126077
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 18/05/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montesdeoca De La Guardia Paulino | Administrador Mancomunado | 22/05/2012 | 22/03/2019 |
Montesdeoca De La Guardia Paulino | Liquidador Mancomunado | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
Santana Perera Juan Luis | Administrador Mancomunado | 22/05/2012 | 22/03/2019 |
Santana Perera Juan Luis | Liquidador Mancomunado | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
ACTOS BORME DE EKADE MAGMA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 79, S 8, H GC 45698, I/A 2 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 79, S 8, H GC 45698, I/A 2 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 79, S 8, H GC 45698, I/A 2 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 79, S 8, H GC 45698, I/A 2 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 77, S 8, H GC 45698, I/A 1 H (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 77, S 8, H GC 45698, I/ANota (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 77, S 8, H GC 45698, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-35
Dirección:C/ ARQUITECTO FERMIN SUAREZ VALIDO 2 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:18/05/12
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios de ingeniería en realización de proyectos, estudios técnicos y económicos, cálculos, dibujos, memorias, consultas, dirección de trabajos, asistencias técnicas, asesoramiento en toda clase de serviciosy ayudas previas, simultáneas..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 77, S 8, H GC 45698, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-35