SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fermin Suarez Valido,Arquitecto, 2
Código Postal 35017
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL
CIF B76131531
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 25/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Santana Perera Juan Luis
VINCULACIONES DE SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santana Perera Juan Luis | Socio Unico | 27/07/2012 | 15/03/2019 |
Santana Perera Juan Luis | Administrador Unico | 27/07/2012 | 15/03/2019 |
Santana Perera Juan Luis | Liquidador | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
ACTOS BORME DE SANTANA PERERA INGENIEROS 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 184, S 8, H GC 45918, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 184, S 8, H GC 45918, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 184, S 8, H GC 45918, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 184, S 8, H GC 45918, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 182, S 8, H GC 45918, I/A 1 H (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 182, S 8, H GC 45918, I/ANota (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 182, S 8, H GC 45918, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 182, S 8, H GC 45918, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-35
Dirección:C/ ARQUITECTO FERMIN SUAREZ VALIDO 2 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:25/07/12
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios de ingeniería en realización de proyectos, estudios técnicos y económicos, cálculos, dibujos, memorias, consultas, dirección de trabajos, asistencias técnicas, asesoramiento en toda clase de serviciosy ayudas previas, ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 182, S 8, H GC 45918, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-35