SANCHEZ BERMUDEZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SANCHEZ BERMUDEZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ BERMUDEZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODELTA SA | Consejero | 23/03/2021 | |
CODELTA SA | Secretario | 23/03/2021 | |
GUIA DIGITAL SL | Apoderado Solidario | 16/01/2020 | |
CODELTA SA | Secretario | 23/02/2017 | |
CODELTA SA | Consejero | 23/02/2017 | |
CODELTA SA | Secretario | 28/12/2010 | |
CODELTA SA | Consejero | 28/12/2010 | |
RED COORDINADORA MULTISERVICIOS CMS SL | Apoderado | 10/12/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BERMUDEZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BERMUDEZ MARIA DOLORES
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
- Sanchez Bermudez Roberto
- Sanchez Bermudez Rocio
Consejero
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
- Sanchez Bermudez Roberto
- Sanchez Bermudez Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59460, I/A 37 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
- Sanchez Bermudez Roberto
- Sanchez Bermudez Rocio
Consejero
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
- Sanchez Bermudez Roberto
- Sanchez Bermudez Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 164, S 8, H M 59460, I/A 31 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: CODELTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilar Moreno Francisco Jose
- Aguilar Sanchez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 81, S 8, H B 10521, I/A 12 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Empresa: GUIA DIGITAL SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30650 , F 86, S 8, H B 177301, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: CODELTA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilar Moreno Francisco Jose
- Moreno Aguilar Carmen
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 81, S 8, H B 10521, I/A 11 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-08
Empresa: CODELTA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilar Moreno Francisco Jose
- Moreno Aguilar Carmen
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20634 , F 30, S 8, H B 10521, I/A 10 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-08
Apoderado
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 38, S 8, H B 156972, I/A 4 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Información de SANCHEZ BERMUDEZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SANCHEZ BERMUDEZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BERMUDEZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos