SANCHEZ BERMUDEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de SANCHEZ BERMUDEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ BERMUDEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Apoderado | 22/07/2024 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BERMUDEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BERMUDEZ ROBERTO
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Apoderado
- Sanchez Bermudez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59460, I/A 38 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
- Sanchez Bermudez Roberto
- Sanchez Bermudez Rocio
Consejero
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
- Sanchez Bermudez Roberto
- Sanchez Bermudez Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59460, I/A 37 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
- Sanchez Bermudez Roberto
- Sanchez Bermudez Rocio
Consejero
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
- Sanchez Bermudez Roberto
- Sanchez Bermudez Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 164, S 8, H M 59460, I/A 31 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 164, S 8, H M 59460, I/A 31 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 163, S 8, H M 59460, I/A 28 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 163, S 8, H M 59460, I/A 28 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 160, S 8, H M 59460, I/A 21 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Fernandez Serrano Bernabe
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 160, S 8, H M 59460, I/A 21 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Fernandez Serrano Bernabe
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
Secretario
- Sanchez Bermudez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 159, S 8, H M 59460, I/A 17 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Información de SANCHEZ BERMUDEZ ROBERTO
Mostramos los datos de SANCHEZ BERMUDEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BERMUDEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos