SANCHEZ AGUILERA ANTONIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ AGUILERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ AGUILERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Consejero Delegado Solidario | 21/06/2019 | 17/06/2022 |
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Presidente | 21/06/2019 | 17/06/2022 |
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Consejero | 21/06/2019 | 17/06/2022 |
GRUPO SAN MARCOS 25 SL | Administrador Unico | 08/05/2020 | |
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Consejero Delegado Solidario | 22/07/2014 | 21/06/2019 |
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Presidente | 22/07/2014 | 21/06/2019 |
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Consejero | 22/07/2014 | 21/06/2019 |
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Consejero Delegado Solidario | 20/04/2009 | 22/07/2014 |
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Consejero | 20/04/2009 | 22/07/2014 |
CONDUCTOS DE VENTILACION SA | Presidente | 20/04/2009 | 22/07/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ AGUILERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ AGUILERA ANTONIO
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
- Sanchez Aguilera Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 164, S 8, H M 59460, I/A 31 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: GRUPO SAN MARCOS 25 SL
Administrador Unico
- Sanchez Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 219, S 8, H CA 17036, I/A 6 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-11
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
- Sanchez Aguilera Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 163, S 8, H M 59460, I/A 28 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
- Sanchez Aguilera Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 163, S 8, H M 59460, I/A 28 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
- Sanchez Aguilera Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 160, S 8, H M 59460, I/A 21 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Fernandez Serrano Bernabe
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
- Sanchez Aguilera Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 160, S 8, H M 59460, I/A 21 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Consejero
- Fernandez Serrano Bernabe
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Bermudez David
- Sanchez Bermudez Roberto
Presidente
- Sanchez Aguilera Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 159, S 8, H M 59460, I/A 17 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Empresa: CONDUCTOS DE VENTILACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Aguilera Heliodoro
Consejero
- Fernandez Serrano Bernabe
- Sanchez Aguilera Antonio
- Sanchez Aguilera Heliodoro
Presidente
Secretario
- Sanchez Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 159, S 8, H M 59460, I/A 17 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Información de SANCHEZ AGUILERA ANTONIO
Mostramos los datos de SANCHEZ AGUILERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ AGUILERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos