AGUILAR MORENO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de AGUILAR MORENO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUILAR MORENO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODELTA SA | Consejero | 23/03/2021 | |
CODELTA SA | Consejero Delegado Solidario | 23/03/2021 | |
CODELTA SA | Presidente | 23/03/2021 | |
CODELTA SA | Consejero | 23/02/2017 | |
CODELTA SA | Consejero Delegado | 23/02/2017 | |
CODELTA SA | Consejero | 28/12/2010 | |
CODELTA SA | Consejero Delegado | 28/12/2010 |
VINCULACIONES DE AGUILAR MORENO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR MORENO FRANCISCO JOSE
Empresa: CODELTA SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguilar Moreno Francisco Jose
Consejero
- Aguilar Moreno Francisco Jose
- Aguilar Sanchez David
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Presidente
- Aguilar Moreno Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 81, S 8, H B 10521, I/A 12 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Empresa: CODELTA SA
Consejero Delegado
- Aguilar Moreno Francisco Jose
Consejero
- Aguilar Moreno Francisco Jose
- Moreno Aguilar Carmen
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Presidente
- Aguilar Moreno Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 81, S 8, H B 10521, I/A 11 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-08
Empresa: CODELTA SA
Consejero Delegado
- Aguilar Moreno Francisco Jose
Consejero
- Aguilar Moreno Francisco Jose
- Moreno Aguilar Carmen
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Presidente
- Aguilar Moreno Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20634 , F 30, S 8, H B 10521, I/A 10 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-08
Información de AGUILAR MORENO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de AGUILAR MORENO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR MORENO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos