MORENO AGUILAR CARMEN
Informe ejecutivo de MORENO AGUILAR CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO AGUILAR CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODELTA SA | Consejero | 28/12/2010 | 23/03/2021 |
CODELTA SA | Consejero | 23/02/2017 | 23/03/2021 |
VINCULACIONES DE MORENO AGUILAR CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO AGUILAR CARMEN
Empresa: CODELTA SA
Consejero
- Moreno Aguilar Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 81, S 8, H B 10521, I/A 11 N (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-08
Empresa: CODELTA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilar Moreno Francisco Jose
- Moreno Aguilar Carmen
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 81, S 8, H B 10521, I/A 11 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-08
Empresa: CODELTA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilar Moreno Francisco Jose
- Moreno Aguilar Carmen
- Sanchez Bermudez Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20634 , F 30, S 8, H B 10521, I/A 10 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-08
Información de MORENO AGUILAR CARMEN
Mostramos los datos de MORENO AGUILAR CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO AGUILAR CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos