SALES SOLAZ JUAN RICARDO
Informe ejecutivo de SALES SOLAZ JUAN RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALES SOLAZ JUAN RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBILIARIO MODERNO SALES SOLAZ SL | Administrador Solidario | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE SALES SOLAZ JUAN RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALES SOLAZ JUAN RICARDO
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 30 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-46
Empresa: MOBILIARIO MODERNO SALES SOLAZ SL
Administrador Solidario
- Alemany Gares Josefa
- Sales Alemany Maria Raquel
- Sales Solaz Juan Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666, L 978, F 62, S 8, H V 13437, I/A 14 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-46
Empresa: MOBILIARIO MODERNO SALES SOLAZ SL
Administrador Solidario
- Alemany Gares Josefa
- Sales Solaz Juan Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666, L 978, F 62, S 8, H V 13437, I/A 14 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 27 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 27 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 32, S 8, H V 20761, I/A 25 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 32, S 8, H V 20761, I/A 25 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-46
Información de SALES SOLAZ JUAN RICARDO
Mostramos los datos de SALES SOLAZ JUAN RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALES SOLAZ JUAN RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos