PASCUAL LERME ANA ISABEL
Informe ejecutivo de PASCUAL LERME ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL LERME ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANFRAN XXIII SL | Administrador Unico | 17/12/2013 |
VINCULACIONES DE PASCUAL LERME ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL LERME ANA ISABEL
Empresa: ANFRAN XXIII SL
Administrador Unico
- Pascual Lerme Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9721, L 7003, F 183, S 8, H V 157083, I/A 1 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 30 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 27 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 32, S 8, H V 20761, I/A 25 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-46
Información de PASCUAL LERME ANA ISABEL
Mostramos los datos de PASCUAL LERME ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL LERME ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos