PASCUAL BALLESTER FRANCISCO
Informe ejecutivo de PASCUAL BALLESTER FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL BALLESTER FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL | Presidente | 06/04/2009 | 16/09/2013 |
PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL | Consejero | 06/04/2009 | 16/09/2013 |
PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL | Presidente | 19/01/2009 | 06/04/2009 |
PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/01/2009 | 06/04/2009 |
PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL | Consejero | 19/01/2009 | 06/04/2009 |
VINCULACIONES DE PASCUAL BALLESTER FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL BALLESTER FRANCISCO
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
- Pascual Ballester Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 30 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
- Pascual Ballester Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 27 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
- Pascual Ballester Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 27 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
- Pascual Ballester Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 32, S 8, H V 20761, I/A 25 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-46
Información de PASCUAL BALLESTER FRANCISCO
Mostramos los datos de PASCUAL BALLESTER FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL BALLESTER FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos