PASTOR IVARS VICENTE
Informe ejecutivo de PASTOR IVARS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PASTOR IVARS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR IVARS VICENTE
Empresa: TORVIP SL
Liquidador Unico
- Pastor Ivars Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7951, L 5246, F 124, S 8, H V 100123, I/A 2 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-46
Empresa: TORVIP SL
Administrador Unico
- Pastor Ivars Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7951, L 5246, F 124, S 8, H V 100123, I/A 2 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
- Pastor Ivars Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 30 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
- Pastor Ivars Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 27 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
- Pastor Ivars Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 33, S 8, H V 20761, I/A 27 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Ballester Francisco
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Presidente
Secretario
- Pastor Ivars Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 32, S 8, H V 20761, I/A 25 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-46
Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Consejero
- Pascual Lerme Ana Isabel
- Pastor Ivars Vicente
- Sales Solaz Juan Ricardo
Secretario
- Pastor Ivars Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 1542, F 32, S 8, H V 20761, I/A 25 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-46
Información de PASTOR IVARS VICENTE
Mostramos los datos de PASTOR IVARS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR IVARS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos