SAITO KAZUKI
Informe ejecutivo de SAITO KAZUKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAITO KAZUKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado Mancomunado | 11/12/2018 | |
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado Mancomunado | 20/03/2018 | 11/12/2018 |
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado Mancomunado | 22/03/2018 | 11/12/2018 |
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado Mancomunado | 27/04/2018 | 11/12/2018 |
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado | 17/05/2018 | 11/12/2018 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | Apoderado | 24/04/2018 | |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | Apoderado | 29/05/2013 | 24/04/2018 |
VINCULACIONES DE SAITO KAZUKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAITO KAZUKI
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado Mancomunado
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37140 , F 206, S 8, H M 658451, I/A 10 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37140 , F 206, S 8, H M 658451, I/A 9 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37140 , F 183, S 8, H M 658451, I/A 5 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
R.L.C.Per.M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36746 , F 162, S 8, H M 658451, I/A 4 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado Solidario
Apoderado
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- De Checa Mato Bosco
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- Ebisuno Masazumi
- Ebisuno Masazumi
- Fernandez Cordoba Garcia Loygorri Mariano
- Figueroa Gonzalez Patricia
- Fukushima Takashi
- Gallego Juarez Galo Porfirio
- Kayamoto Atsushi
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mendez Reus Pablo
- Montiel Mate Juan Miguel
- Nakamura Shigeo
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Rodriguez Torres Iria
- Rubio Diaz De Arcaute Carlos Enrique
- Rubio Diaz De Arcaute Carlos Enrique
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Washimi Toshikazu
- Washimi Toshikazu
- Washimi Toshikazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36657 , F 202, S 3, H 71757, I/A 196 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado Mancomunado
- Baie Shinichiro
- Kayamoto Atsushi
- Saito Kazuki
- Toledo Arellano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36746 , F 161, S 8, H M 658451, I/A 3 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado Mancomunado
- Baie Shinichiro
- Kayamoto Atsushi
- Saito Kazuki
- Toledo Arellano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36746 , F 160, S 8, H M 658451, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado
- Saito Kazuki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498 , F 168, S 3, H 71757, I/A 170 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado
- Saito Kazuki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498 , F 164, S 3, H 71757, I/A 169 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado
- Saito Kazuki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498 , F 163, S 3, H 71757, I/A 168 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
VER MAS ACTOS
Información de SAITO KAZUKI
Mostramos los datos de SAITO KAZUKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAITO KAZUKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos