MONTIEL MATE JUAN MIGUEL
Informe ejecutivo de MONTIEL MATE JUAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTIEL MATE JUAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | Apoderado | 24/04/2018 | |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | Apoderado | 09/01/2013 | 07/02/2014 |
VINCULACIONES DE MONTIEL MATE JUAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIEL MATE JUAN MIGUEL
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado Solidario
Apoderado
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- De Checa Mato Bosco
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- Ebisuno Masazumi
- Ebisuno Masazumi
- Fernandez Cordoba Garcia Loygorri Mariano
- Figueroa Gonzalez Patricia
- Fukushima Takashi
- Gallego Juarez Galo Porfirio
- Kayamoto Atsushi
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mendez Reus Pablo
- Montiel Mate Juan Miguel
- Nakamura Shigeo
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Rodriguez Torres Iria
- Rubio Diaz De Arcaute Carlos Enrique
- Rubio Diaz De Arcaute Carlos Enrique
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Washimi Toshikazu
- Washimi Toshikazu
- Washimi Toshikazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36657 , F 202, S 3, H 71757, I/A 196 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado
- Montiel Mate Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498, L 9028, F 172, S 3, H 71757, I/A 176 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado
- Araki Takuya
- Asin Lapique Ignacio
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- Montiel Mate Juan Miguel
- Nakamura Shigeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498 , F 159, S 3, H 71757, I/A 164 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Información de MONTIEL MATE JUAN MIGUEL
Mostramos los datos de MONTIEL MATE JUAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIEL MATE JUAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos