DE CHECA MATO BOSCO
Informe ejecutivo de DE CHECA MATO BOSCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE DE CHECA MATO BOSCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATC SCALA SPAIN HOLDING SL | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | 07/03/2024 |
LUARMIA SL | Apoderado Solidario | 27/05/2016 | 31/01/2020 |
EUVITRO SL | Apoderado Solidario | 26/05/2016 | 24/01/2020 |
CENTRO DE INFERTILIDAD Y REPRODUCCION HUMANA SL | Apoderado Solidario | 27/05/2016 | 24/01/2020 |
ADOBE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SL | V-SEC NO CON | 18/12/2017 | 21/08/2018 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | Apoderado | 22/02/2018 | 24/04/2018 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD SUCURSAL EN ESPAÑA AGENCIA DE BARCELONA | Apoderado Sucursal | 13/03/2018 | 13/04/2018 |
UBS SECURITIES ESPAÑA SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 06/07/2016 | 19/02/2018 |
VINCULACIONES DE DE CHECA MATO BOSCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CHECA MATO BOSCO
Empresa: ATC SCALA SPAIN HOLDING SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41638 , F 149, S 8, H M 737704, I/A 4 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: LUARMIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Checa Mato Bosco
- Jimenez Gamero Esther
- Valverde Roy Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45368 , F 143, S 8, H B 411252, I/A 27 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Checa Mato Bosco
- Jimenez Gamero Esther
- Valverde Roy Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45631 , F 193, S 8, H B 117185, I/A 23 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: EUVITRO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Checa Mato Bosco
- Jimenez Gamero Esther
- Valverde Roy Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42997 , F 210, S 8, H B 179875, I/A 31 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Checa Mato Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43650 , F 144, S 8, H B 250148, I/A 43 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado Solidario
Apoderado
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- Asin Lapique Ignacio
- De Checa Mato Bosco
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- De La Torre Sanchez Francisco Jose
- Ebisuno Masazumi
- Ebisuno Masazumi
- Fernandez Cordoba Garcia Loygorri Mariano
- Figueroa Gonzalez Patricia
- Fukushima Takashi
- Gallego Juarez Galo Porfirio
- Kayamoto Atsushi
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mendez Reus Pablo
- Montiel Mate Juan Miguel
- Nakamura Shigeo
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Pastor Caballero Cecilia
- Rodriguez Torres Iria
- Rubio Diaz De Arcaute Carlos Enrique
- Rubio Diaz De Arcaute Carlos Enrique
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Saito Kazuki
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Shimomura Ko
- Washimi Toshikazu
- Washimi Toshikazu
- Washimi Toshikazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36657 , F 202, S 3, H 71757, I/A 196 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Apoderado Sucursal
Apoderado
Director Sucursal
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 22, S 8, H B 123432, I/A 66 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-08
Apoderado Sucursal
- De Checa Mato Bosco
- Figueroa Gonzalez Patricia
- Mendez Reus Pablo
Director Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 15, S 8, H B 123432, I/A 65 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Empresa: THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
Apoderado
- De Checa Mato Bosco
- Figueroa Gonzalez Patricia
- Kayamoto Atsushi
- Mendez Reus Pablo
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498, L 9028, F 221, S 3, H 71757, I/A 195 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Apoderado Solidario
- Bau Cabestany Javier
- De Checa Mato Bosco
- Del Val Torre Iñigo
- Figueroa Gonzalez Patricia
- Gutierrez Vazquez Juan
- Hornedo Villalba Ignacio
- Lasa Arbelaiz Jon
- Mendez Reus Pablo
- Miralles De Imperial Roda Jesus
- Morales Centenera Blanca
- Morenes Hoyos Patricio
- Perez- Hernandez Duran Maria
- Ramirez Nuñez De Prado Jose Maria
- Rodriguez-portugal Dobarro Lucia
- Trujillo Calleja Maria
- Zurron Prieto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25705 , F 102, S 8, H M 38442, I/A 97 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
VER MAS ACTOS
Información de DE CHECA MATO BOSCO
Mostramos los datos de DE CHECA MATO BOSCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CHECA MATO BOSCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos