CASTAN BALMORI BLANCA
Informe ejecutivo de CASTAN BALMORI BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTAN BALMORI BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado Mancomunado | 11/02/2020 | |
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado Mancomunado | 27/04/2018 | 11/02/2020 |
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado Mancomunado | 22/06/2018 | 11/02/2020 |
MUFG BANK (EUROPE) N.V | Apoderado | 17/05/2018 | 11/12/2018 |
VINCULACIONES DE CASTAN BALMORI BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAN BALMORI BLANCA
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado Mancomunado
- Castan Balmori Blanca
- Castan Balmori Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37140 , F 213, S 8, H M 658451, I/A 12 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37140 , F 206, S 8, H M 658451, I/A 9 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado Mancomunado
- Castan Balmori Blanca
- Luzgarda Hernandez Martin Isabel
- Shimomura Ko
- Toledo Arellano Jose Antonio
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37140 , F 190, S 8, H M 658451, I/A 6 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37140 , F 183, S 8, H M 658451, I/A 5 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: MUFG BANK (EUROPE) N.V
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
R.L.C.Per.M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36746 , F 162, S 8, H M 658451, I/A 4 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Información de CASTAN BALMORI BLANCA
Mostramos los datos de CASTAN BALMORI BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAN BALMORI BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos