RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA TECNICA JIENNENSE SAL | Administrador Mancomunado | 06/04/2022 |
VINCULACIONES DE RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: ASESORIA TECNICA JIENNENSE SAL
Administrador Mancomunado
- Cobos Sampedro Jose Luis
- Ruiz Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 139, S 8, H J 2642, I/A 9 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-23
Empresa: ZARDOYA OTIS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Agudo Mateo Javier
- Arrabales Gallardo Gabriel
- Balaguer Aracil Vicente
- Balaguer Aracil Vicente Miguel
- Beltran Fernandez Pedro
- Benedi Lajusticia David
- Benedi Lajusticia David-miguel
- Borja Alcala Carlos Alberto
- Burgos Garcia Antonio
- Callejero Barrabes Jose Ramon
- Callejero Barrabes Jose Ramon
- Callejero Barrabes Jose Ramon
- Callejero Barrabes Jose Ramon
- Carrillo Benedicto Luis
- Carrillo Benedicto Luis
- Company Rado Luis Miguel
- Cordon Garcia Luis
- De La Cerda Romero Jose
- Fernandez Garcia Javier
- Gandariasbeitia Morejon Txaber
- Gandariasbeitia Morejon Txaber-andoni
- Garcia Baena Juan Manuel
- Gomez Aguado Luis Manuel
- Gomez Nohales Antonio
- Gomez Nohales Antonio
- Gomez Nohales Antonio
- Hervas Abio Adolfo
- Hidalgo Muñoz Antonio
- Lopez Gonzalez Pedro Gregorio
- Lopez Gonzalez Pedro Gregorio
- Lopez Martinez Emilio
- Lozano Miron Jose Javier
- Martin Reyes Alejandro
- Mayor Ramos Pedro Juan
- Mercado Lopez Ramon
- Morales Raya Jose Antonio
- Muñoz Sanchez Francisco Javier
- Navarro Sanchez Pedro
- Navarro Sanchez Pedro
- Ortega Calvo Ruben
- Palomo Hilario Humberto
- Palomo Hilario Humberto
- Pastor Escolano Luis Miguel
- Perez Carpio Juan Carlos
- Perez Roldan Miguel
- Puerto Franco Juan Tiburcio
- Quesada Guillen Jeronimo
- Quesada Guillen Jeronimo
- Quesada Guillen Jeronimo
- Reyes Aguilar David
- Rodriguez Lupiañez Antonio Luis
- Romero Lopez Javier
- Rubio Reyes Alberto-manuel
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Sala Congost Jaume
- Sala Congost Jaume
- Sarasua Echeverria Aitor
- Simon Franco Juan Pablo
- Soriano Martinez Evaristo
- Soriano Martinez Evaristo
- Soriano Martinez Evaristo
- Suarez Gago Manuel
- Suarez Gago Manuel
- Toron Deniz Saulo
- Torres Rodriguez Arelis
- Torres Rodriguez Arelis
- Urbano Alvarez Jose
- Valera Tolosa Miguel Angel
- Vargas Muro Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34641 , F 124, S 8, H M 33171, I/A 1159 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Empresa: ZARDOYA OTIS SA
Apoderado
- Ruiz Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31227 , F 119, S 8, H M 33171, I/A 1097 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Empresa: ZARDOYA OTIS SA
Apoderado
- Ruiz Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31227 , F 84, S 8, H M 33171, I/A 1043 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Apoderado Solidario
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Tena Ramos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 209, S 8, H HU 11169, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-22
Empresa: HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Marquez Manuel
- Bautista Venegas Francisco Javier
- Bellido Alcaide Jose
- Burgos Sanchez Antonio
- Delgado Gil Javier
- Dorado Ale Juan
- Espuelas Sanchez Jose Andres
- Fernandez Cantalapiedra Adriano
- Fraile Aro Francisco
- Franconetti Lopez Juan Antonio
- Garrido Lopez Marcos Alejandro
- Guerrero Castro Jose
- Gutierrez Gonzalez Francisco Javier
- Hidalgo Urdillo Luis
- Jaen Garcia Francisco
- Lara Font Jose Luis
- Lopez-podas Diaz Jose Maria
- Marquez Montes Luis
- Martin Sanchez Fernando
- Mendez Piña Ana Maria
- Moldes Gonzalez Luis Miguel
- Morillo Castro Alberto
- Olavarria Rodriguez-arango Angel
- Perez Muñoz Emilio
- Rodriguez Rivera Miguel
- Romero Murillo Fernando
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Sanchez Romero Emilio Jose
- Valenzuela Barea Jose Antonio
- Valverde Balbontin Juan
- Vila Rodriguez Carlos Javier
Apoderado
- Alvarez Marquez Manuel
- Arroyo Mendia Eduardo
- Bellido Alcaide Jose
- Burgos Sanchez Antonio
- Chocarro Huesa Javier
- De Andres Saez Pedro
- De Andres Saez Pedro
- Dorado Ale Juan
- Espuelas Sanchez Jose Andres
- Fernandez Cantalapiedra Adriano
- Fraile Aro Francisco
- Franconetti Lopez Juan Antonio
- Garcia De Vinuesa Alvarez Enrique
- Guerrero Armida Juan
- Guerrero Castro Jose
- Hidalgo Urdillo Luis
- Hidalgo Urdillo Luis
- Lanero Vega Santiago
- Lara Font Jose Luis
- Lopez Pozas Diaz Jose Maria
- Lopez Vega Francisco
- Martin Redondo Concepcion
- Martin Sanchez Fernando
- Morillo Castro Alberto
- Olavarria Rodriguez-arango Angel
- Ollero Pina Alfonso
- Perez Muñoz Emilio
- Rodriguez Rivera Miguel
- Romero Murillo Fernando
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Saez Ibeas Maria Del Mar
- Sanchez Diaz Andres
- Sanchez Diaz Andres
- Sanchez Romero Emilio Jose
- Valverde Balbontin Juan
- Ynzenga Martinez Daban Vicente
- Ynzenga Martinez Daban Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20942 , F 219, S 8, H M 12220, I/A 162 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Apoderado Solidario
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Tena Ramos Aristides
- Tena Ramos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 208, S 8, H HU 11169, I/A 2 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-22
Información de RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos