LOZANO MIRON JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de LOZANO MIRON JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOZANO MIRON JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTIS MOBILITY SA | Apoderado | 21/03/2023 | |
ASCENSORES PERTOR SL | Apoderado | 21/10/2020 | 28/02/2022 |
MONTES TALLON SA | Apoderado | 23/02/2021 | 21/10/2021 |
ASCENSORES ELEVA SL | Apoderado | 02/12/2020 | 21/05/2021 |
OTIS MOBILITY SA | Apoderado | 30/10/2015 | 28/05/2018 |
OTIS MOBILITY SA | Apoderado | 03/07/2014 | 28/05/2018 |
OTIS MOBILITY SA | Apoderado | 09/05/2016 | 28/05/2018 |
VINCULACIONES DE LOZANO MIRON JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MIRON JOSE JAVIER
Empresa: OTIS MOBILITY SA
Apoderado
- Alonso Armengol Alfredo
- Borja Alcala Carlos Alberto
- Bueno Sevilla Enrique
- Cano Alonso Isabel
- Cardellach Chapin Enrique
- De Miguel Martinez Diego
- Fuente Pascual Rafael
- Garcia Baena Juan Manuel
- Gil Izquierdo Luis Miguel
- Gines Perez Oscar
- Hervas Abio Adolfo
- Lopez Amigo Jose
- Lopez Picon Marta
- Lozano Miron Jose Javier
- Lozano Miron Jose Javier
- Martinez Ferao Juan Jose
- Moreno Gonzalez Rafael
- Ortega Calvo Ruben
- Ortega Calvo Ruben
- Ortega Calvo Ruben
- Pablos Fernandez Borja
- Pastor Escolano Luis Miguel
- Peña Soriano Carlos
- Perez Carpio Juan Carlos
- Rivera Lorenzo Victor Iñigo
- Rubio Reyes Alberto-manuel
- Sendra Soliveres Ramon
- Vargas Muro Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 52, S 8, H M 33171, I/A 1269 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: ASCENSORES PERTOR SL
Apoderado Mancomunado
- Alian Muñoz Antonio
- Avaria Carrasco Cristina
- Avaria Carrasco Cristina
- Avaria Carrasco Cristina
- Avaria Carrasco Cristina
- Aztarain Rodriguez Jose Ignacio
- Castro Arnau Celia
- Garrido Rodriguez Patricio
- Larena Jimenez Angel
- Larena Jimenez Angel
- Larena Jimenez Angel
- Larena Jimenez Angel
- Larena Jimenez Angel
- Larena Jimenez Angel
- Marques Penedo Joao-miguel
- Martinez Vallejo Maria Consuelo
- Torregrosa Arranz Luis
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castro Arnau Celia
- Castro Arnau Celia
- Garrido Rodriguez Patricio
- Lozano Miron Jose Javier
- Marques Penedo Joao-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10687, L 7968, F 128, S 8, H V 1685, I/A 65 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-46
Empresa: MONTES TALLON SA
Apoderado
- Lozano Miron Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 112, S 8, H A 17331, I/A 39 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-03
Empresa: ASCENSORES ELEVA SL
Apoderado
- Lozano Miron Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4238 , F 34, S 8, H A 20138, I/A 17 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-03
Empresa: ASCENSORES PERTOR SL
Apoderado
- Lozano Miron Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10687, L 7968, F 107, S 8, H V 1685, I/A 52 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-46
Empresa: ZARDOYA OTIS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Agudo Mateo Javier
- Arrabales Gallardo Gabriel
- Balaguer Aracil Vicente
- Balaguer Aracil Vicente Miguel
- Beltran Fernandez Pedro
- Benedi Lajusticia David
- Benedi Lajusticia David-miguel
- Borja Alcala Carlos Alberto
- Burgos Garcia Antonio
- Callejero Barrabes Jose Ramon
- Callejero Barrabes Jose Ramon
- Callejero Barrabes Jose Ramon
- Callejero Barrabes Jose Ramon
- Carrillo Benedicto Luis
- Carrillo Benedicto Luis
- Company Rado Luis Miguel
- Cordon Garcia Luis
- De La Cerda Romero Jose
- Fernandez Garcia Javier
- Gandariasbeitia Morejon Txaber
- Gandariasbeitia Morejon Txaber-andoni
- Garcia Baena Juan Manuel
- Gomez Aguado Luis Manuel
- Gomez Nohales Antonio
- Gomez Nohales Antonio
- Gomez Nohales Antonio
- Hervas Abio Adolfo
- Hidalgo Muñoz Antonio
- Lopez Gonzalez Pedro Gregorio
- Lopez Gonzalez Pedro Gregorio
- Lopez Martinez Emilio
- Lozano Miron Jose Javier
- Martin Reyes Alejandro
- Mayor Ramos Pedro Juan
- Mercado Lopez Ramon
- Morales Raya Jose Antonio
- Muñoz Sanchez Francisco Javier
- Navarro Sanchez Pedro
- Navarro Sanchez Pedro
- Ortega Calvo Ruben
- Palomo Hilario Humberto
- Palomo Hilario Humberto
- Pastor Escolano Luis Miguel
- Perez Carpio Juan Carlos
- Perez Roldan Miguel
- Puerto Franco Juan Tiburcio
- Quesada Guillen Jeronimo
- Quesada Guillen Jeronimo
- Quesada Guillen Jeronimo
- Reyes Aguilar David
- Rodriguez Lupiañez Antonio Luis
- Romero Lopez Javier
- Rubio Reyes Alberto-manuel
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Sala Congost Jaume
- Sala Congost Jaume
- Sarasua Echeverria Aitor
- Simon Franco Juan Pablo
- Soriano Martinez Evaristo
- Soriano Martinez Evaristo
- Soriano Martinez Evaristo
- Suarez Gago Manuel
- Suarez Gago Manuel
- Toron Deniz Saulo
- Torres Rodriguez Arelis
- Torres Rodriguez Arelis
- Urbano Alvarez Jose
- Valera Tolosa Miguel Angel
- Vargas Muro Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34641 , F 124, S 8, H M 33171, I/A 1159 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Empresa: ZARDOYA OTIS SA
Apoderado
- Lozano Miron Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34641 , F 80, S 8, H M 33171, I/A 1107 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-28
Empresa: ZARDOYA OTIS SA
Apoderado
- Lozano Miron Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31227 , F 65, S 8, H M 33171, I/A 1010 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Empresa: ZARDOYA OTIS SA
Apoderado
- Lozano Miron Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31227 , F 31, S 8, H M 33171, I/A 958 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Información de LOZANO MIRON JOSE JAVIER
Mostramos los datos de LOZANO MIRON JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MIRON JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos