DELGADO GIL JAVIER
Informe ejecutivo de DELGADO GIL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO GIL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRATAMIENTO ESCOMBROS ALMOGUERA SL | Apoderado | 05/03/2020 | |
TRATAMIENTO ESCOMBROS ALMOGUERA SL | Presidente | 26/02/2020 | |
TRATAMIENTO ESCOMBROS ALMOGUERA SL | Consejero | 26/02/2020 | |
APLICACIONES MINERALES SA | Presidente | 06/03/2019 | |
APLICACIONES MINERALES SA | Consejero Delegado | 06/03/2019 | |
APLICACIONES MINERALES SA | Consejero | 06/03/2019 | |
CEMENTOS ALFA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2018 | |
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SA | Apoderado | 29/08/2017 |
VINCULACIONES DE DELGADO GIL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO GIL JAVIER
Empresa: TRATAMIENTO ESCOMBROS ALMOGUERA SL
Apoderado
- Delgado Gil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27528 , F 85, S 8, H M 496044, I/A 9 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Empresa: TRATAMIENTO ESCOMBROS ALMOGUERA SL
Consejero
- Delgado Gil Javier
Presidente
- Delgado Gil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27528 , F 84, S 8, H M 496044, I/A 8 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: APLICACIONES MINERALES SA
Consejero Delegado
- Delgado Gil Javier
Consejero
- Delgado Gil Javier
Presidente
- Delgado Gil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 74, S 8, H BU 680, I/A 28 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-09
Empresa: CEMENTOS ALFA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beltran Nuñez Juan Jose
- Delgado Gil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32149 , F 215, S 8, H M 578548, I/A 20 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Empresa: CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SA
Apoderado
- Beltran Nuñez Juan Jose
- Delgado Gil Javier
- Iguaz Campos Salvador
- Requejo Gallego Rufino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 155, S 8, H NA 375, I/A 496 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-31
Empresa: CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SA
Apoderado
- Delgado Gil Javier
- Iguaz Campos Salvador
- Matute Rubio Carlos
- Requejo Gallego Rufino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 155, S 8, H NA 375, I/A 496 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-31
Empresa: CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SA
Apoderado
- Delgado Gil Javier
- Iguaz Campos Salvador
- Matute Rubio Carlos
- Requejo Gallego Rufino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 147, S 8, H NA 375, I/A 483 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-31
Empresa: HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Marquez Manuel
- Bautista Venegas Francisco Javier
- Bellido Alcaide Jose
- Burgos Sanchez Antonio
- Delgado Gil Javier
- Dorado Ale Juan
- Espuelas Sanchez Jose Andres
- Fernandez Cantalapiedra Adriano
- Fraile Aro Francisco
- Franconetti Lopez Juan Antonio
- Garrido Lopez Marcos Alejandro
- Guerrero Castro Jose
- Gutierrez Gonzalez Francisco Javier
- Hidalgo Urdillo Luis
- Jaen Garcia Francisco
- Lara Font Jose Luis
- Lopez-podas Diaz Jose Maria
- Marquez Montes Luis
- Martin Sanchez Fernando
- Mendez Piña Ana Maria
- Moldes Gonzalez Luis Miguel
- Morillo Castro Alberto
- Olavarria Rodriguez-arango Angel
- Perez Muñoz Emilio
- Rodriguez Rivera Miguel
- Romero Murillo Fernando
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Sanchez Romero Emilio Jose
- Valenzuela Barea Jose Antonio
- Valverde Balbontin Juan
- Vila Rodriguez Carlos Javier
Apoderado
- Alvarez Marquez Manuel
- Arroyo Mendia Eduardo
- Bellido Alcaide Jose
- Burgos Sanchez Antonio
- Chocarro Huesa Javier
- De Andres Saez Pedro
- De Andres Saez Pedro
- Dorado Ale Juan
- Espuelas Sanchez Jose Andres
- Fernandez Cantalapiedra Adriano
- Fraile Aro Francisco
- Franconetti Lopez Juan Antonio
- Garcia De Vinuesa Alvarez Enrique
- Guerrero Armida Juan
- Guerrero Castro Jose
- Hidalgo Urdillo Luis
- Hidalgo Urdillo Luis
- Lanero Vega Santiago
- Lara Font Jose Luis
- Lopez Pozas Diaz Jose Maria
- Lopez Vega Francisco
- Martin Redondo Concepcion
- Martin Sanchez Fernando
- Morillo Castro Alberto
- Olavarria Rodriguez-arango Angel
- Ollero Pina Alfonso
- Perez Muñoz Emilio
- Rodriguez Rivera Miguel
- Romero Murillo Fernando
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Saez Ibeas Maria Del Mar
- Sanchez Diaz Andres
- Sanchez Diaz Andres
- Sanchez Romero Emilio Jose
- Valverde Balbontin Juan
- Ynzenga Martinez Daban Vicente
- Ynzenga Martinez Daban Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20942 , F 219, S 8, H M 12220, I/A 162 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Información de DELGADO GIL JAVIER
Mostramos los datos de DELGADO GIL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO GIL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos