TENA RAMOS FELIPE
Informe ejecutivo de TENA RAMOS FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TENA RAMOS FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES MODULAR 2008 SL | Administrador Solidario | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE TENA RAMOS FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENA RAMOS FELIPE
Apoderado Solidario
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Tena Ramos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 209, S 8, H HU 11169, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-22
Apoderado Solidario
- Ruiz Martinez Miguel Angel
- Tena Ramos Aristides
- Tena Ramos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 208, S 8, H HU 11169, I/A 2 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-22
Empresa: CONSTRUCCIONES MODULAR 2008 SL
Administrador Solidario
- Tena Ramos Aristides
- Tena Ramos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 97, S 8, H HU 10017, I/A 1 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-22
Información de TENA RAMOS FELIPE
Mostramos los datos de TENA RAMOS FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENA RAMOS FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos