RUIZ GARCIA DAVID
Informe ejecutivo de RUIZ GARCIA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE RUIZ GARCIA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOUR REASONS REAL ESTATE SL | Administrador Solidario | 26/07/2023 | |
MAGAR MARISQUERIA SL | Administrador Solidario | 01/07/2021 | |
PENGUT-55 SL | Apoderado | 26/01/2021 | |
VANTAGE TOWERS SL | Secretario No Consejero | 27/04/2020 | |
ARKIGROUP BY LOGIC SL | Administrador Unico | 09/12/2019 | |
GLOBAL WINDU SL | Apoderado | 18/06/2018 | |
PILDRAX INVEST SL | Apoderado Solidario | 19/12/2017 | |
MADE BY HANDYMAN SL | Administrador Unico | 04/09/2017 | |
DRG GLOBAL SPECIALITIES SL | Administrador Unico | 04/08/2017 | |
DISTRIBUCIONES HERMANOS RUIZ SL | Administrador Solidario | 02/03/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUIZ GARCIA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GARCIA DAVID
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 714730, I/A 37 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 69, S 8, H M 714730, I/A 34 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: DYD ASOCIADOS 2007 SL
Administrador Solidario
- Pamies Diaz Domingo
- Ruiz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34203 , F 42, S 8, H M 615282, I/A 2 (06/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: FOUR REASONS REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Jose Antonio
- Herranz Servan Ignacio
- Perez Comino Antonio
- Ruiz Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48892 , F 193, S 8, H B 600055, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-08
Empresa: TODO REAL EST INVESTMENTS SL
Apoderado
- Bassot Etienne
- Bocanegra James Jose Luis
- Dauzet Amelie Janick Sylvie Philippe
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Jacquet Raphael Andre Patrick
- Martinez-avial Bergamin Javier
- Parejo Valentin-gamazo Alejandra
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pozzo Di Borgo Benoit Marie Francois
- Puertas Diaz Patricia
- Rosas Ramos Samuel
- Ruiz Garcia David
- Salamanca Cuevas Victor
- Torrejon Luna Santiago
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 140, S 8, H M 654953, I/A 12 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: SAN RAMON HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37342 , F 142, S 8, H M 665862, I/A 15 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 67, S 8, H M 714730, I/A 28 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: TEGDAR INVEST SL
Apoderado Solidario
- Ballesteros Mendez Laura
- Barahona Burgos David
- Bocanegra James Jose Luis
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Del Rio Garcia Veronica
- Garcia Bonillo Maria
- Garcia Jimenez Daniel
- Jimenez Jimenez Susana
- Jones Neil Leslie
- Lainez Eguilaz Aitor
- Martinez-avial Bergamin Javier
- Mena Pulido Ana
- Parejo Valentin-gamazo Alejandra
- Pasquau Carmona Ignacio
- Porris Castrillo Silvia
- Ramos Rodriguez Maria Guadalupe
- Rea Ian James
- Rodriguez Hernandez Jose Luis
- Ruiz Garcia David
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- Torrejon Luna Santiago
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36148 , F 218, S 8, H M 649543, I/A 13 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: GLOBAL ELEPHAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36196 , F 108, S 8, H M 650483, I/A 11 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Apoderado
- Ruiz Garcia David
- Verdejo Perez-flecha Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 64, S 8, H M 714730, I/A 22 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ GARCIA DAVID
Mostramos los datos de RUIZ GARCIA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GARCIA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos