TODO REAL EST INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Razón Social TODO REAL EST INVESTMENTS SL
CIF B87936027
Capital Social 4054000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/10/2017
Nombres Anteriores
- RILESA INVESTMENTS SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario SELVEN SPV 2022 SL
VINCULACIONES DE TODO REAL EST INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TODO REAL EST INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Collado Oscar | Administrador Mancomunado | 30/05/2023 | 12/06/2023 |
Nenko Tishko Natalia | Apoderado | 19/05/2023 | 12/06/2023 |
Pibernat Cortes Paula | Apoderado | 19/05/2023 | 12/06/2023 |
Rumbao Real Jose Luis | Administrador Mancomunado | 30/05/2023 | 12/06/2023 |
SELVEN SPV 2022 SL | Socio Unico | 09/03/2023 | 12/06/2023 |
Vega Gonzalez Victor | Apoderado | 15/12/2017 | 12/06/2023 |
Volot Regis Jean Pierre Claude | Administrador Mancomunado | 30/05/2023 | 12/06/2023 |
Garcia Collado Oscar | Administrador Solidario | 09/03/2023 | 30/05/2023 |
Rumbao Real Jose Luis | Administrador Solidario | 09/03/2023 | 30/05/2023 |
Afer Immo 2 Societe Civile A Capital Variable | Socio Unico | 11/01/2018 | 09/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TODO REAL EST INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 142, S 8, H M 654953, I/A 15 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 142, S 8, H M 654953, I/A 15 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 142, S 8, H M 654953, I/A 14 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 142, S 8, H M 654953, I/A 14 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 142, S 8, H M 654953, I/A 14 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 142, S 8, H M 654953, I/A 14 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 141, S 8, H M 654953, I/A 13 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Apoderado
- Bassot Etienne
- Bocanegra James Jose Luis
- Dauzet Amelie Janick Sylvie Philippe
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Jacquet Raphael Andre Patrick
- Martinez-avial Bergamin Javier
- Parejo Valentin-gamazo Alejandra
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pozzo Di Borgo Benoit Marie Francois
- Puertas Diaz Patricia
- Rosas Ramos Samuel
- Ruiz Garcia David
- Salamanca Cuevas Victor
- Torrejon Luna Santiago
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 140, S 8, H M 654953, I/A 12 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
- C/ GOYA 6 - 2ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 140, S 8, H M 654953, I/A 11 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 140, S 8, H M 654953, I/A 11 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28