CHAMLEY VINCENT DOMINIQUE MARIE
Informe ejecutivo de CHAMLEY VINCENT DOMINIQUE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHAMLEY VINCENT DOMINIQUE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVIS ACTUAL SL | Apoderado | 03/11/2023 | |
KALPENI SPV 2022 SL | Apoderado | 24/10/2023 | |
SELVEN SPV 2022 SL | Apoderado | 01/08/2023 | |
VENDEL SPV 2021 SL | Apoderado Solidario | 21/07/2023 | |
BRAMAN SPV 2021 SL | Apoderado | 17/07/2023 |
VINCULACIONES DE CHAMLEY VINCENT DOMINIQUE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAMLEY VINCENT DOMINIQUE MARIE
Empresa: NOVIS ACTUAL SL
Apoderado
- Chamley Vincent Dominique Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401, L 399, F 63, S 8, H IB 20315, I/A 4 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-07
Empresa: KALPENI SPV 2022 SL
Apoderado
- Chamley Vincent Dominique Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 54, S 8, H M 774152, I/A 8 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Empresa: SELVEN SPV 2022 SL
Apoderado
- Chamley Vincent Dominique Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 203, S 8, H M 759603, I/A 5 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Empresa: VENDEL SPV 2021 SL
Apoderado Solidario
- Chamley Vincent Dominique Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41506 , F 88, S 8, H M 735483, I/A 6 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: BRAMAN SPV 2021 SL
Apoderado
- Chamley Vincent Dominique Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 134, S 8, H M 744731, I/A 6 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: TODO REAL EST INVESTMENTS SL
Consejero
- Chamley Vincent Dominique Marie
- Pozzo Di Borgo Benoit Marie Francois
- Volot Regis Jean Pierre Claude
Presidente
- Chamley Vincent Dominique Marie
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 140, S 8, H M 654953, I/A 11 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: SAN RAMON HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
- Chamley Vincent Dominique Marie
- Merinville Maxim Pierre Francois Des Mostiers
- Salamanca Cuevas Victor
- Yousfan Moreno Rima
Apoderado Solidario
Apoderado
- Chamley Vincent Dominique Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37342 , F 142, S 8, H M 665862, I/A 15 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: SAN RAMON HOTELES SL
Consejero
- Chamley Vincent Dominique Marie
- Pozzo Di Borgo Benoit Marie Francois
- Volot Regis Jean Pierre Claude
Presidente
- Chamley Vincent Dominique Marie
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37342 , F 141, S 8, H M 665862, I/A 14 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: SAN RAMON HOTELES SL
Apoderado
- Chamley Vincent Dominique Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37342 , F 140, S 8, H M 665862, I/A 13 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: SAN RAMON HOTELES SL
Consejero
- Chamley Vincent Dominique Marie
- Merinville Maxim Pierre Francois Des Mostiers
- Wauters Kristelle
Presidente
- Chamley Vincent Dominique Marie
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37342 , F 138, S 8, H M 665862, I/A 7 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
VER MAS ACTOS
Información de CHAMLEY VINCENT DOMINIQUE MARIE
Mostramos los datos de CHAMLEY VINCENT DOMINIQUE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAMLEY VINCENT DOMINIQUE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos