SOLER FELIU JOSE TEODORO
Informe ejecutivo de SOLER FELIU JOSE TEODORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER FELIU JOSE TEODORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANTAGE TOWERS SL | Apoderado Solidario | 12/04/2022 | |
VANTAGE TOWERS SL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2022 |
VINCULACIONES DE SOLER FELIU JOSE TEODORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER FELIU JOSE TEODORO
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 714730, I/A 37 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 69, S 8, H M 714730, I/A 34 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 67, S 8, H M 714730, I/A 28 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Apoderado Solidario
- Soler Feliu Jose Teodoro
- Velasco Torres Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 66, S 8, H M 714730, I/A 25 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Apoderado Mancomunado
- Soler Feliu Jose Teodoro
- Velasco Torres Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 66, S 8, H M 714730, I/A 24 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Apoderado
- Soler Feliu Jose Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 61, S 8, H M 714730, I/A 14 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blanco Gonzalez Jesus Maria
- Fresneda Fernandez Carmen
- Perez Barrientos Francisco Javier
- Soler Feliu Jose Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 56, S 8, H M 131612, I/A 695 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Entrambasaguas Martin Alonso Luis
- Francos Puertolas Nuria
- Fresneda Fernandez Carmen
- Soler Feliu Jose Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 75, S 8, H M 410376, I/A 295 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Angel Marcelino
- Raposo Vidal Antonio
- Soler Feliu Jose Teodoro
- Soto Guerricaechevarria Olatz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 203, S 8, H M 410376, I/A 207 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Información de SOLER FELIU JOSE TEODORO
Mostramos los datos de SOLER FELIU JOSE TEODORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER FELIU JOSE TEODORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos