FRESNEDA FERNANDEZ CARMEN
Informe ejecutivo de FRESNEDA FERNANDEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRESNEDA FERNANDEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANTAGE TOWERS SL | Apoderado | 29/03/2021 | 14/03/2023 |
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado | 28/02/2017 | 20/10/2020 |
VODAFONE ONO SA | Apoderado Solidario | 20/02/2017 | 09/10/2020 |
VINCULACIONES DE FRESNEDA FERNANDEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRESNEDA FERNANDEZ CARMEN
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 69, S 8, H M 714730, I/A 33 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: VANTAGE TOWERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 62, S 8, H M 714730, I/A 17 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blanco Gonzalez Jesus Maria
- Fresneda Fernandez Carmen
- Perez Barrientos Francisco Javier
- Soler Feliu Jose Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 56, S 8, H M 131612, I/A 695 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Entrambasaguas Martin Alonso Luis
- Francos Puertolas Nuria
- Fresneda Fernandez Carmen
- Soler Feliu Jose Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 75, S 8, H M 410376, I/A 295 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado
- Fresneda Fernandez Carmen
- Marchal Jimenez Carlos
- Rodriguez Martinez Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30963 , F 88, S 8, H M 131612, I/A 596 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Solidario
- Fresneda Fernandez Carmen
- Marchal Jimenez Carlos
- Rodriguez Martinez Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 196, S 8, H M 410376, I/A 190 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Información de FRESNEDA FERNANDEZ CARMEN
Mostramos los datos de FRESNEDA FERNANDEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRESNEDA FERNANDEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos