ROMERO ROJAS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ROMERO ROJAS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROMERO ROJAS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELETA AUTOMOCION SL | Administrador Mancomunado | 06/09/2013 | 16/07/2014 |
EFICAR AUTOMOCION SL | Administrador Mancomunado | 06/09/2013 | 16/07/2014 |
RONDA MOVIL SA | Administrador Mancomunado | 06/09/2013 | 24/06/2014 |
LIBER RONDA GRANADA SL | Administrador Mancomunado | 06/09/2013 | 13/01/2014 |
VINCULACIONES DE ROMERO ROJAS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO ROJAS MARIA DOLORES
Empresa: EFICAR AUTOMOCION SL
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 207, S 8, H GR 27776, I/A 6 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-18
Empresa: VELETA AUTOMOCION SL
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 14, S 8, H GR 20150, I/A 8 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-18
Empresa: RONDA MOVIL SA
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 155, S 8, H GR 1027, I/A 49 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-18
Empresa: LIBER RONDA GRANADA SL
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 6 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-18
Empresa: EFICAR AUTOMOCION SL
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 206, S 8, H GR 27776, I/A 5 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-18
Empresa: VELETA AUTOMOCION SL
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 183, S 8, H GR 20150, I/A 7 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-18
Empresa: RONDA MOVIL SA
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 155, S 8, H GR 1027, I/A 48 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-18
Empresa: LIBER RONDA GRANADA SL
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 5 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-18
Información de ROMERO ROJAS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ROMERO ROJAS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO ROJAS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos