ROMERO REDONDO ANGEL
Informe ejecutivo de ROMERO REDONDO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROMERO REDONDO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHARP INVERSIONES SL | Apoderado | 03/07/2018 | |
MACANA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO REDONDO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO REDONDO ANGEL
Empresa: SHARP INVERSIONES SL
Apoderado
- Romero Redondo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19156 , F 214, S 8, H M 335225, I/A 7 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Empresa: EFICAR AUTOMOCION SL
Apoderado Mancomunado
- Avila Romero Hilario
- Bravo Perez Jose Antonio
- Romero Piñar Juan
- Romero Piñar Manuel
- Romero Redondo Angel
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Oscar
- Romero Rojas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 152, S 8, H GR 27776, I/A 8 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-18
Empresa: ROMERORACINGTEAM SLL
Liquidador
- Romero Redondo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 52, S 8, H GR 18672, I/A 4 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-18
Empresa: ROMERORACINGTEAM SLL
Administrador Unico
- Romero Redondo Angel
Liquidador
- Romero Redondo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 52, S 8, H GR 18672, I/A 4 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-18
Empresa: RONDA MOVIL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Avila Romero Hilario
- Bravo Perez Jose Antonio
- Romero Piñar Juan
- Romero Piñar Juan
- Romero Piñar Manuel
- Romero Piñar Manuel
- Romero Redondo Angel
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Oscar
- Romero Rojas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 22, S 8, H GR 1027, I/A 55 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-18
Empresa: LIBER RONDA GRANADA SL
Liquidador
- Romero Redondo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 7 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-18
Empresa: LIBER RONDA GRANADA SL
Administrador Unico
- Romero Redondo Angel
Liquidador
- Romero Redondo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 7 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-18
Empresa: EFICAR AUTOMOCION SL
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 207, S 8, H GR 27776, I/A 6 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-18
Empresa: VELETA AUTOMOCION SL
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 14, S 8, H GR 20150, I/A 8 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-18
Empresa: RONDA MOVIL SA
Administrador Mancomunado
- Romero Redondo Angel
- Romero Rojas Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 155, S 8, H GR 1027, I/A 49 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-18
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO REDONDO ANGEL
Mostramos los datos de ROMERO REDONDO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO REDONDO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos