EFICAR AUTOMOCION SL - EXTINGUIDA
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social EFICAR AUTOMOCION SL
CIF B18744300
Capital Social 4800000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario RONDA MOVIL SA
VINCULACIONES DE EFICAR AUTOMOCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EFICAR AUTOMOCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo Perez Jose Antonio | Apoderado Solidario | 25/05/2021 | 26/12/2023 |
Eugenio Noguerol Noguerol | Consejero | 26/12/2023 | |
Fernando Lisbona Noguerol | Secretario | 26/12/2023 | |
Fernando Lisbona Noguerol | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/12/2023 | |
Fernando Lisbona Noguerol | Liquidador | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Fernando Lisbona Noguerol | Consejero | 26/12/2023 | |
Francisco Javier Lisbona Noguerol | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/12/2023 | |
Francisco Javier Lisbona Noguerol | Presidente | 26/12/2023 | |
Francisco Javier Lisbona Noguerol | Consejero | 26/12/2023 | |
Lisbona Noguerol Fernando | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/06/2021 | 26/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EFICAR AUTOMOCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 154, S 8, H GR 27776, I/A 13 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 154, S 8, H GR 27776, I/A 13 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 154, S 8, H GR 27776, I/A 13 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-18
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 154, S 8, H GR 27776, I/A 13 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-18
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 154, S 8, H GR 27776, I/A 12 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 153, S 8, H GR 27776, I/A 11 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-18
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 153, S 8, H GR 27776, I/A 10 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-18
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.800.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.800.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 152, S 8, H GR 27776, I/A 9 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-18
Capital Anterior: | 2.216.736,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.216.736,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 152, S 8, H GR 27776, I/A 9 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 152, S 8, H GR 27776, I/A 8 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-18