LIBER RONDA GRANADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Andalucia, S/N
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social LIBER RONDA GRANADA SL
CIF B18613141
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LIBER RONDA GRANADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIBER RONDA GRANADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Redondo Angel | Administrador Unico | 13/01/2014 | 03/06/2015 |
Romero Redondo Angel | Liquidador | 03/06/2015 | 03/06/2015 |
Romero Redondo Angel | Administrador Mancomunado | 06/09/2013 | 13/01/2014 |
Romero Rojas Maria Dolores | Administrador Mancomunado | 06/09/2013 | 13/01/2014 |
Romero Piñar Juan | Administrador Mancomunado | 06/09/2013 | |
Romero Piñar Manuel | Administrador Mancomunado | 06/09/2013 |
ACTOS BORME DE LIBER RONDA GRANADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 7 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 7 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 7 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 7 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 6 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 6 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 6 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 5 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 94, S 8, H GR 20449, I/A 5 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-18