RODRIGUEZ MORENO ROCIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MORENO ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RODRIGUEZ MORENO ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSALEDA TROPICAL SA | Liquidador Solidario | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
ROSALEDA TROPICAL SA | Administrador Unico | 16/02/2021 | 25/07/2023 |
INMOBILIARIA NARVAEZ SL | Consejero Delegado Solidario | 18/10/2021 | 02/02/2023 |
INMOBILIARIA NARVAEZ SL | Secretario | 18/10/2021 | 02/02/2023 |
INMOBILIARIA NARVAEZ SL | Consejero | 18/10/2021 | 02/02/2023 |
LA VOZ DE LA CALLE SL | Consejero | 17/03/2011 | 16/01/2023 |
LA VOZ DE LA CALLE SL | Liquidador | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
INMOBILIARIA NARVAEZ SL | Consejero Delegado Solidario | 23/09/2016 | 18/10/2021 |
INMOBILIARIA NARVAEZ SL | Secretario | 23/09/2016 | 18/10/2021 |
INMOBILIARIA NARVAEZ SL | Consejero | 23/09/2016 | 18/10/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MORENO ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MORENO ROCIO
Empresa: ROSALEDA TROPICAL SA
Liquidador Solidario
- Claros Muñoz Antonio
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 14 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Empresa: ROSALEDA TROPICAL SA
Administrador Unico
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 14 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Empresa: INMOBILIARIA NARVAEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Balboa Lagunero Tania
- Lagunero Muñoz Teodulfo
- Rodriguez Moreno Rocio
Consejero
- Balboa Lagunero Tania
- Lagunero Muñoz Teodulfo
- Rodriguez Moreno Rocio
Presidente
Secretario
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6081 , F 146, S 8, H M 99349, I/A 15 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: LA VOZ DE LA CALLE SL
Liquidador
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28649 , F 79, S 8, H M 515935, I/A 2 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: LA VOZ DE LA CALLE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28649 , F 79, S 8, H M 515935, I/A 2 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: INMOBILIARIA NARVAEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Balboa Lagunero Tania
- Lagunero Muñoz Teodulfo
- Rodriguez Moreno Rocio
Consejero
- Balboa Lagunero Tania
- Lagunero Muñoz Teodulfo
- Rodriguez Moreno Rocio
Presidente
Secretario
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6081 , F 146, S 8, H M 99349, I/A 14 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Empresa: INMOBILIARIA NARVAEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Lagunero Muñoz Teodulfo
- Rodriguez Moreno Rocio
Consejero
- Balboa Lagunero Diana
- Balboa Lagunero Tania
- Lagunero Cortezon Paloma
- Lagunero Muñoz Teodulfo
- Rodriguez Moreno Rocio
Presidente
Secretario
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6081 , F 146, S 8, H M 99349, I/A 14 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Empresa: ROSALEDA TROPICAL SA
Administrador Unico
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 13 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Empresa: ALIATAR GOLF SA
Liquidador Solidario
- Gala Gomez Navarro Maria Ines
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Empresa: ALIATAR GOLF SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ MORENO ROCIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MORENO ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MORENO ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos