ALIATAR GOLF SA - EXTINGUIDA
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social ALIATAR GOLF SA
CIF A92425719
Capital Social 6549500.14 Euros
Actividad Cultivo de frutos oleaginosos
Fecha de Constitución 09/04/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALIATAR GOLF SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALIATAR GOLF SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gala Gomez Navarro Maria Ines | Apoderado Solidario | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
Gala Gomez Navarro Maria Ines | Consejero | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
Gala Gomez Navarro Maria Ines | Liquidador Solidario | 12/01/2021 | 12/01/2021 |
Gomez Navarro Navarrete Maria Paz | Presidente | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
Gomez Navarro Navarrete Maria Paz | Consejero | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
Moreno Crespo Francisco | Consejero | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
Rodriguez Moreno Jose Manuel | Secretario | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
Rodriguez Moreno Jose Manuel | Consejero | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
Rodriguez Moreno Rocio | Apoderado Solidario | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
Rodriguez Moreno Rocio | Consejero | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALIATAR GOLF SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 11 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-29
Capital Anterior: | 6.709.956,00 | Euros |
Disminución de capital | 160.455,86 | Euros |
Capital Actual: | 6.549.500,14 | Euros |
Porcentaje: | 2,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 69, S 8, H MA 62085, I/A 10 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-29
Capital Anterior: | 7.293.430,00 | Euros |
Disminución de capital | 583.474,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.709.956,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 69, S 8, H MA 62085, I/A 9 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-29
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 68, S 8, H MA 62085, I/A 8 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 68, S 8, H MA 62085, I/A 8 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 68, S 8, H MA 62085, I/A 8 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29