GALA GOMEZ NAVARRO MARIA INES
Informe ejecutivo de GALA GOMEZ NAVARRO MARIA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALA GOMEZ NAVARRO MARIA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIATAR GOLF SA | Apoderado Solidario | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
ALIATAR GOLF SA | Consejero | 27/09/2012 | 12/01/2021 |
ALIATAR GOLF SA | Liquidador Solidario | 12/01/2021 | 12/01/2021 |
VINCULACIONES DE GALA GOMEZ NAVARRO MARIA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALA GOMEZ NAVARRO MARIA INES
Empresa: ALIATAR GOLF SA
Liquidador Solidario
- Gala Gomez Navarro Maria Ines
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Empresa: ALIATAR GOLF SA
Consejero
- Gala Gomez Navarro Maria Ines
- Gomez Navarro Navarrete Maria Paz
- Moreno Crespo Francisco
- Rodriguez Moreno Jose Manuel
- Rodriguez Moreno Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Empresa: ALIATAR GOLF SA
Consejero
- Gala Gomez Navarro Maria Ines
- Gomez Navarro Navarrete Maria Paz
- Moreno Crespo Francisco
- Rodriguez Moreno Jose Manuel
- Rodriguez Moreno Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 70, S 8, H MA 62085, I/A 11 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-29
Empresa: ALIATAR GOLF SA
Apoderado Solidario
- Gala Gomez Navarro Maria Ines
- Rodriguez Moreno Rocio
Consejero
- Gala Gomez Navarro Maria Ines
- Moreno Crespo Francisco
- Rodriguez Moreno Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 2177, F 68, S 8, H MA 62085, I/A 8 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
Información de GALA GOMEZ NAVARRO MARIA INES
Mostramos los datos de GALA GOMEZ NAVARRO MARIA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALA GOMEZ NAVARRO MARIA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos