ROSALEDA TROPICAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social ROSALEDA TROPICAL SA
CIF A29179157
Capital Social 156944.4 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROSALEDA TROPICAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSALEDA TROPICAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claros Muñoz Antonio | Liquidador Solidario | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
Rodriguez Moreno Jesus | Apoderado | 25/07/2023 | |
Rodriguez Moreno Rocio | Liquidador Solidario | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
Rodriguez Moreno Rocio | Administrador Unico | 16/02/2021 | 25/07/2023 |
Lagunero Muñoz Teodulfo | Administrador Unico | 30/01/2013 | 16/02/2021 |
Lagunero Cortezon Paloma | Consejero | 30/01/2013 | |
Lagunero Muñoz Teodulfo | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2013 | |
Lagunero Muñoz Teodulfo | Presidente | 30/01/2013 | |
Lagunero Muñoz Teodulfo | Consejero | 30/01/2013 | |
Rodriguez Moreno Rocio | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROSALEDA TROPICAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 14 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 14 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 14 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 14 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 14 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 13 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 125, S 8, H MA 3101, I/A 13 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Capital Anterior: | 2.354.166,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.197.221,60 | Euros |
Capital Actual: | 156.944,40 | Euros |
Porcentaje: | 93,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 124, S 8, H MA 3101, I/A 12 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153, L 66, F 141, S 8, H MA 3101, I/A 11 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153, L 66, F 141, S 8, H MA 3101, I/A 11 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-29