RODRIGUEZ FERNANDEZ BERMEJO MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FERNANDEZ BERMEJO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ FERNANDEZ BERMEJO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERSIANAS REGULUS SL | Liquidador Solidario | 26/01/2017 | 07/01/2020 |
POLIPER SL | Liquidador Unico | 24/01/2017 | 22/08/2019 |
TODOPERSIANASREGULUS SL | Administrador Solidario | 26/03/2018 | 08/06/2018 |
TODOPERSIANASREGULUS SL | Administrador Unico | 26/03/2018 | |
PERSIANAS REGULUS SL | Administrador Solidario | 26/01/2017 | |
POLIPER SL | Administrador Unico | 22/03/2012 | 24/01/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FERNANDEZ BERMEJO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FERNANDEZ BERMEJO MANUEL
Empresa: PERSIANAS REGULUS SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Gil Juan
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 40, S 8, H SE 9568, I/A 7 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-41
Empresa: POLIPER SL
Liquidador Unico
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 6 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-41
Empresa: TODOPERSIANASREGULUS SL
Administrador Solidario
- Molina Blanco Mercedes
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 116, S 8, H SE 9388, I/A 8 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-41
Empresa: TODOPERSIANASREGULUS SL
Administrador Solidario
- Molina Blanco Mercedes
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792, L 1, F 110, S 8, H SE 9388, I/A 7 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
Empresa: TODOPERSIANASREGULUS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792, L 1, F 110, S 8, H SE 9388, I/A 7 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
Empresa: PERSIANAS REGULUS SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Gil Juan
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 39, S 8, H SE 9568, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-41
Empresa: PERSIANAS REGULUS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Gil Juan
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 39, S 8, H SE 9568, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-41
Empresa: POLIPER SL
Liquidador Unico
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
Empresa: POLIPER SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
Empresa: POLIPER SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 4 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ FERNANDEZ BERMEJO MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FERNANDEZ BERMEJO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FERNANDEZ BERMEJO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos