MOLINA BLANCO MERCEDES
Informe ejecutivo de MOLINA BLANCO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA BLANCO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODOPERSIANASREGULUS SL | Administrador Unico | 08/06/2018 |
VINCULACIONES DE MOLINA BLANCO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA BLANCO MERCEDES
Empresa: POLIPER SL
Liquidador Unico
- Molina Blanco Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 133, S 8, H SE 21185, I/A 7 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Empresa: POLIPER SL
Liquidador Unico
- Molina Blanco Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 6 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-41
Empresa: TODOPERSIANASREGULUS SL
Administrador Unico
- Molina Blanco Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 116, S 8, H SE 9388, I/A 8 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-41
Empresa: TODOPERSIANASREGULUS SL
Administrador Solidario
- Molina Blanco Mercedes
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 116, S 8, H SE 9388, I/A 8 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-41
Empresa: TODOPERSIANASREGULUS SL
Administrador Solidario
- Molina Blanco Mercedes
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792, L 1, F 110, S 8, H SE 9388, I/A 7 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
Información de MOLINA BLANCO MERCEDES
Mostramos los datos de MOLINA BLANCO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA BLANCO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos