POLIPER SL - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social POLIPER SL
CIF B41698234
Actividad Fabricación de productos de plástico para la construcción
Página Web www.arrakis.es/~poliper
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE POLIPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLIPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Blanco Mercedes | Liquidador Unico | 22/08/2019 | 15/01/2020 |
Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel | Liquidador Unico | 24/01/2017 | 22/08/2019 |
Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel | Administrador Unico | 22/03/2012 | 24/01/2017 |
ACTOS BORME DE POLIPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 133, S 8, H SE 21185, I/A 7 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 133, S 8, H SE 21185, I/A 7 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 6 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 6 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 4 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 132, S 8, H SE 21185, I/A 4 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41