FERNANDEZ GIL JUAN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GIL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ GIL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAMPARAS Y PERSIANAS FERGO SL | Administrador Unico | 05/01/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GIL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GIL JUAN
Empresa: PERSIANAS REGULUS SL
Liquidador Unico
- Fernandez Gil Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 40, S 8, H SE 9568, I/A 7 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-41
Empresa: PERSIANAS REGULUS SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Gil Juan
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Liquidador Unico
- Fernandez Gil Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 40, S 8, H SE 9568, I/A 7 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-41
Empresa: PERSIANAS REGULUS SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Gil Juan
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 39, S 8, H SE 9568, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-41
Empresa: PERSIANAS REGULUS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Gil Juan
- Rodriguez Fernandez Bermejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 39, S 8, H SE 9568, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-41
Empresa: MAMPARAS Y PERSIANAS FERGO SL
Administrador Unico
- Fernandez Gil Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5580, L 4487, F 42, S 8, H MA137503, I/A 1 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-29
Información de FERNANDEZ GIL JUAN
Mostramos los datos de FERNANDEZ GIL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GIL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos