RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 77
Empresas inactivas: 77
CARGOS DE RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES SL | Apoderado | 08/01/2019 | |
ENERSOL LOS GREGORIOS 3 SL | Apoderado | 30/01/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 4 SL | Apoderado | 30/01/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 5 SL | Apoderado | 02/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 6 SL | Apoderado | 02/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 7 SL | Apoderado | 02/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 8 SL | Apoderado | 03/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 9 SL | Apoderado | 03/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 10 SL | Apoderado | 03/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LAS MORERAS I 3 SL | Apoderado | 03/02/2009 | 28/05/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE
Empresa: ALDESA ENERGIAS RENOVABLES SL
Apoderado
- Arroyo Garcia Jose Ramon
- Domingo Varona Juan Carlos
- Hilla Merchan Guillermo
- Manzanedo Gonzalez Felix Fernando
- Matanzo Caballero Francisco Javier
- Rodriguez Darder Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35578 , F 132, S 8, H M 371329, I/A 35 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS II 4 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5037 , F 106, S 8, H SE 81746, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 19 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 223, S 8, H SE 81860, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 18 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 215, S 8, H SE 81858, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 17 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 205, S 8, H SE 81856, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 16 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 195, S 8, H SE 81854, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 15 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 185, S 8, H SE 81852, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 14 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 175, S 8, H SE 81850, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 13 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 165, S 8, H SE 81848, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 12 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 125, S 8, H SE 81840, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos