FERNANDEZ RUIZ MERCEDES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RUIZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 138
Empresas inactivas: 137
CARGOS DE FERNANDEZ RUIZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAFARES INVERSIONES SL | Apoderado | 04/11/2019 | |
FERRUAN INVERSIONES SL | Apoderado | 04/11/2019 | |
TECLOSER INVERSIONES SL | Consejero Delegado | 15/06/2015 | |
TECLOSER INVERSIONES SL | Consejero | 15/06/2015 | |
CONSTRUCCIONES PAI SA | Apoderado | 08/03/2012 | |
CIVESA INGENIERIA SA | Apoderado Solidario | 22/03/2010 | |
HOLDING DE INVERSIONES FAVIFAM SL | Apoderado | 17/12/2009 | |
MAQUIVIAS SL | Apoderado Solidario | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RUIZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RUIZ MERCEDES
Empresa: URBANIZADORA CARRETERA DE ALBALAT SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Mercedes
- Puig De La Bellacasa Alberola Santiago
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23377 , F 127, S 8, H M 419345, I/A 13 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: SECTOR BETERA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30808 , F 207, S 8, H M 554486, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- ALDESA ENERGIAS RENOVABLES SL
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27722 , F 219, S 8, H M 499610, I/A 22 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: AREINSA INVERSIONES SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11444 , F 221, S 8, H M 179735, I/A 34 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Empresa: ALDEPAI GESTION SA
Apoderado
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Mercedes
- Jalon Gonzalez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 141, S 8, H B 341446, I/A 24 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-08
Empresa: DALIASA PROYECTOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 14, S 8, H M 254220, I/A 53 (19/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: GRAN CANAL INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26129 , F 219, S 8, H M 455977, I/A 33 (19/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: ALDESA NUEVO MADRID SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19743 , F 212, S 8, H M 347467, I/A 21 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: ALDESA HOME SA
Apoderado
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39837 , F 200, S 8, H M 410095, I/A 43 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: LOS ALTOS DE RUEDA SL
Apoderado Solidario
- Arenas Brualla Jose Luis
- Fernandez Ruiz Isabel
- Fernandez Ruiz Matilde
- Fernandez Ruiz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 222, S 8, H Z 39719, I/A 26 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-50
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ RUIZ MERCEDES
Mostramos los datos de FERNANDEZ RUIZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RUIZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos