BRAVO ALBA SUSANA
Informe ejecutivo de BRAVO ALBA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 77
Empresas inactivas: 77
CARGOS DE BRAVO ALBA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDESA CONSTRUCCIONES SA | Apoderado | 17/12/2014 | |
ENERSOL LOS GREGORIOS 3 SL | Apoderado | 30/01/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 4 SL | Apoderado | 30/01/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 5 SL | Apoderado | 02/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 6 SL | Apoderado | 02/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 7 SL | Apoderado | 02/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 8 SL | Apoderado | 03/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 9 SL | Apoderado | 03/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LOS GREGORIOS 10 SL | Apoderado | 03/02/2009 | 28/05/2010 |
ENERSOL LAS MORERAS I 3 SL | Apoderado | 03/02/2009 | 28/05/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BRAVO ALBA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO ALBA SUSANA
Empresa: ALDESA CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aguado Monterroso Santiago
- Bravo Alba Susana
- Fernandez Romero Alfonso
- Fernandez Rubio Juan Manuel
- Fernandez Rubio Juan Manuel
- Fernandez Rubio Juan Manuel
- Guallar Ureña Fernando
- Juristo Contreras Bruno
- Lopez-pardos Gonzalez De Toro Rafael
- Lopez Ruiz Jose Luis
- Manzanedo Gonzalez Felix Fernando
- Porro Hidalgo Pablo
- Solorzano Fernandez Joaquin
- Vegazo Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27226 , F 121, S 8, H M 7401, I/A 283 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS II 4 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5037 , F 106, S 8, H SE 81746, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 19 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 223, S 8, H SE 81860, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 18 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 215, S 8, H SE 81858, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 17 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 205, S 8, H SE 81856, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 16 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 195, S 8, H SE 81854, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 15 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 185, S 8, H SE 81852, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 14 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 175, S 8, H SE 81850, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 13 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 165, S 8, H SE 81848, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: ENERSOL LAS MORERAS IV 12 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5039 , F 125, S 8, H SE 81840, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
VER MAS ACTOS
Información de BRAVO ALBA SUSANA
Mostramos los datos de BRAVO ALBA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO ALBA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos