ENERSOL LOS GREGORIOS 10 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERSOL LOS GREGORIOS 10 SL
CIF B91551978
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/06/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ENERSOL LOS GREGORIOS 10 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERSOL LOS GREGORIOS 10 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
DEEP BLUE ENERGY SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2019 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Apoderado | 03/01/2012 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Apoderado | 30/04/2012 | 30/09/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENERSOL LOS GREGORIOS 10 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38876 , F 211, S 8, H M 690992, I/A 6 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38876 , F 211, S 8, H M 690992, I/A 6 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38876 , F 210, S 8, H M 690992, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38876 , F 210, S 8, H M 690992, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38876 , F 210, S 8, H M 690992, I/A 3 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38876 , F 210, S 8, H M 690992, I/A 3 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
- C/ JENNER 3 - PLANTA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38876 , F 209, S 8, H M 690992, I/A 2 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5525 , F 68, S 8, H SE 81664, I/A 12 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5525 , F 67, S 8, H SE 81664, I/A 11 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5525 , F 67, S 8, H SE 81664, I/A 10 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41