REVERT SANCHIS FRANCISCO
Informe ejecutivo de REVERT SANCHIS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE REVERT SANCHIS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTOS PARA LA GESTION EXTERNA SLL | Administrador Mancomunado | 02/02/2023 | |
EUROLUBE SA | Apoderado | 27/05/2013 | 10/03/2022 |
EUROLUBE SA | Apoderado | 10/03/2022 | |
MONTAJES TEXTILES SL | Administrador Solidario | 20/01/2022 | |
EUROLUBE SA | Administrador Solidario | 04/03/2011 | 27/05/2013 |
REVERT SANCHIS SLL | Administrador Unico | 24/05/2013 |
VINCULACIONES DE REVERT SANCHIS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVERT SANCHIS FRANCISCO
Administrador Mancomunado
- Herrero Sanz Enrique
- Revert Sanchis Francisco
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7392, L 4693, F 194, S 8, H V 87963, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Empresa: EUROLUBE SA
Apoderado
- Herrero Sanz Enrique Rafael
- Revert Sanchis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 141, S 8, H V 22193, I/A 18 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-46
Empresa: EUROLUBE SA
Apoderado
- Revert Sanchis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 141, S 8, H V 22193, I/A 17 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-46
Empresa: MONTAJES TEXTILES SL
Administrador Solidario
- Herrero Sanz Enrique
- Revert Sanchis Francisco
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 2497, F 47, S 8, H V 41255, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Empresa: EUROLUBE SA
Apoderado
- Revert Sanchis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 139, S 8, H V 22193, I/A 13 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Revert Sanchis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 139, S 8, H V 22193, I/A 12 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-46
Empresa: REVERT SANCHIS SLL
Administrador Unico
- Revert Sanchis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8243, L 5534, F 175, S 8, H V 106740, I/A 2 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Herrero Sanz Enrique
- Revert Sanchis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 139, S 8, H V 22193, I/A 11 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-46
Información de REVERT SANCHIS FRANCISCO
Mostramos los datos de REVERT SANCHIS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVERT SANCHIS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos