HERRERO SANZ ENRIQUE RAFAEL
Informe ejecutivo de HERRERO SANZ ENRIQUE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRERO SANZ ENRIQUE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTOS PARA LA GESTION EXTERNA SLL | Liquidador Mancomunado | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
EUROLUBE SA | Apoderado | 10/03/2022 | |
GESTIONES HERRERO MARTINEZ SLL | Liquidador Unico | 01/10/2021 | 01/10/2021 |
EUROLUBE SA | Administrador Solidario | 10/03/2016 | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE HERRERO SANZ ENRIQUE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO SANZ ENRIQUE RAFAEL
Liquidador Mancomunado
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7392, L 4693, F 194, S 8, H V 87963, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7392, L 4693, F 194, S 8, H V 87963, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Empresa: EUROLUBE SA
Apoderado
- Herrero Sanz Enrique Rafael
- Revert Sanchis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 141, S 8, H V 22193, I/A 18 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-46
Empresa: GESTIONES HERRERO MARTINEZ SLL
Liquidador Unico
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7701, L 4998, F 192, S 8, H V 94626, I/A 2 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-46
Empresa: GESTIONES HERRERO MARTINEZ SLL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7701, L 4998, F 192, S 8, H V 94626, I/A 2 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 140, S 8, H V 22193, I/A 16 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 140, S 8, H V 22193, I/A 14 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-46
Información de HERRERO SANZ ENRIQUE RAFAEL
Mostramos los datos de HERRERO SANZ ENRIQUE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO SANZ ENRIQUE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos