GRAMAGE FERRI FRANCISCA
Informe ejecutivo de GRAMAGE FERRI FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRAMAGE FERRI FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVERT SANCHIS SLL | Administrador Unico | 24/05/2013 |
VINCULACIONES DE GRAMAGE FERRI FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAMAGE FERRI FRANCISCA
Liquidador Mancomunado
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7392, L 4693, F 194, S 8, H V 87963, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7392, L 4693, F 194, S 8, H V 87963, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Empresa: MONTAJES TEXTILES SL
Liquidador Mancomunado
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 2497, F 47, S 8, H V 41255, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Empresa: MONTAJES TEXTILES SL
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 2497, F 47, S 8, H V 41255, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 140, S 8, H V 22193, I/A 16 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 140, S 8, H V 22193, I/A 14 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 140, S 8, H V 22193, I/A 14 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Gramage Ferri Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 139, S 8, H V 22193, I/A 12 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-46
Empresa: REVERT SANCHIS SLL
Administrador Unico
- Gramage Ferri Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8243, L 5534, F 175, S 8, H V 106740, I/A 2 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-46
Información de GRAMAGE FERRI FRANCISCA
Mostramos los datos de GRAMAGE FERRI FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAMAGE FERRI FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos