HERRERO SANZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de HERRERO SANZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERRERO SANZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTOS PARA LA GESTION EXTERNA SLL | Administrador Mancomunado | 02/02/2023 | |
MONTAJES TEXTILES SL | Administrador Solidario | 20/01/2022 | |
MONTAJES TEXTILES SL | Liquidador Mancomunado | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
GESTIONES HERRERO MARTINEZ SLL | Administrador Unico | 01/10/2021 | |
EUROLUBE SA | Administrador Solidario | 04/03/2011 | 10/03/2016 |
VINCULACIONES DE HERRERO SANZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO SANZ ENRIQUE
Administrador Mancomunado
- Herrero Sanz Enrique
- Revert Sanchis Francisco
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7392, L 4693, F 194, S 8, H V 87963, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Empresa: MONTAJES TEXTILES SL
Liquidador Mancomunado
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 2497, F 47, S 8, H V 41255, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Empresa: MONTAJES TEXTILES SL
Administrador Solidario
- Herrero Sanz Enrique
- Revert Sanchis Francisco
Liquidador Mancomunado
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 2497, F 47, S 8, H V 41255, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Empresa: GESTIONES HERRERO MARTINEZ SLL
Administrador Unico
- Herrero Sanz Enrique
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7701, L 4998, F 192, S 8, H V 94626, I/A 2 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Gramage Ferri Francisca
- Herrero Sanz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 140, S 8, H V 22193, I/A 14 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-46
Empresa: EUROLUBE SA
Administrador Solidario
- Herrero Sanz Enrique
- Revert Sanchis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 139, S 8, H V 22193, I/A 11 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-46
Información de HERRERO SANZ ENRIQUE
Mostramos los datos de HERRERO SANZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO SANZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos